万仁春 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-01-01 |
---|
职务 | 董事 董事长 |
---|
| 万仁春先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京邮电大学电子设备结构专业本科毕业,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。1991年7月至1996年3月,任邮电部第十研究所电源研究部项目经理;1996年3月至2000年3月,历任深圳市华为电气股份有限公司研究开发部常务副总监、中试部总监、人力资源部副总监;2000年3月至2009年5月,任艾默生网络能源有限公司市场部总监;2009年9月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司执行董事、董事长;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事长。 |
刘钧 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-01-01 |
---|
职务 | 董事 总经理 |
---|
| 刘钧先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨理工大学电机专业硕士,中级工程师。1998年5月至2000年3月,任深圳市华为电气股份有限公司工程师;2000年3月至2011年3月,历任艾默生网络能源有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发部总监、市场部总监;2011年3月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司总经理、董事;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事、总经理。 |
冯颖盈 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-01-01 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 冯颖盈女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学电力电子与电力传动专业硕士、中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。2006年4月至2011年12月,历任艾默生网络能源有限公司研发工程师、研发高级工程师、汽车电源开发部经理、汽车电源开发部总工程师;2011年12月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司研发项目经理、研发部总监、副总经理、董事;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事、副总经理。 |
姚顺 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-01-01 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 姚顺先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学仪器科学与技术专业硕士,中级工程师。2006年4月至2011年12月,历任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理、部门经理;2011年12月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司项目经理、市场部总监、副总经理、董事;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事、副总经理。 |
杨学锋 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-01-01 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 杨学锋先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉科技大学计算机科学专业硕士,高级工程师。2001年8月至2008年6月,历任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理;2008年8月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司研发部副总监、供应链总监、深圳研发中心总监、副总经理、董事;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事、深圳研发中心总监。 |
缪龙娇 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 36 | 任职日期 | 2018-04-01 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 缪龙娇女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东华大学金融学专业硕士。2013年3月至今,任尚颀投资投资总监;2018年4月至今任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事。 |
叶晓东 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 叶晓东先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学民商法学在职研究生结业,具备律师执业资格。1988年7月至1992年8月,任江西大学(现南昌大学)助教;1991年5月至1992年10月,任江西省第二律师事务所兼职律师;1992年8月至1994年11月,任深圳美阳注塑有限公司职员;1992年10月至1995年2月,任深圳市国际商务律师事务所兼职律师;1995年3月至1998年10月,任中国平安保险(集团)股份有限公司总办法律室法律顾问;1998年10月至2001年9月,任广东华商律师事务所律师;2001年10月至2008年9月,任广东益商律师事务所合伙人;2008年10月至今,任北京大成(深圳)律师事务所高级合伙人;2020年10月至今,任深圳宜美智科技股份有限公司独立董事;2021年12月至今任深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事。 |
章顺文 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-11-21 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 章顺文先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,正高级会计师、注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员,深圳鄂信会计师事务所部门经理,深圳巨源会计师事务所所长,纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司独立董事;深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员、深圳市服务贸易协会副会长。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人、深圳市第七届人民代表大会人大代表、深圳市会计协会副会长、广东省高级会计师第三评委会专家委员、广东省注册会计师协会惩戒委员会委员、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事、深圳能源集团股份有限公司独立董事、深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事。 |
黄文锋 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-11-21 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 黄文锋先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。1999年7月至2017年12月,历任广州海格通信集团股份有限公司工程师、总经理秘书、总经理办公室副主任、人力资源副总监、企业管理部总经理、战略发展部总经理、集团资源运营总监、集团总经理助理、频谱事业部总经理、深圳市嵘兴实业发展有限公司董事、总经理。2018年1月至今,历任碧桂园地产集团有限公司执行总裁、苏北区域总裁;2018年11月至今,任深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事。 |
张昌盛 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 张昌盛先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学电力电子与电气传动专业硕士,高级工程师。2005年6月至2009年3月,任艾默生网络能源有限公司工程师;2009年3月至2017年3月,任威迈斯有限项目经理;2017年4月至2017年12月,任厦门ABB低压电器设备有限公司深圳分公司系统架构师;2017年12月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司研发部总工程师、硬件总工程师兼硬件产品经理;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司监事会主席、硬件总工程师兼硬件产品经理。 |
冯仁伟 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 冯仁伟先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士。2011年5月至2013年3月,任中兴通讯股份有限公司工程师;2013年4月至2016年3月,任深圳三星通信技术研究有限公司工程师;2016年4月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司软件平台经理、硬件专家兼硬件产品经理;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司监事、硬件专家兼硬件产品经理。 |
唐春龙 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 唐春龙女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南冶金职业技术学院数控技术专业大专毕业。2010年11月至2011年12月,任深圳市华灏电子技术服务有限公司文员;2011年12月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司数据文员、计划员、商务文员、计划部经理、市场销售部经理;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司职工代表监事、市场销售部经理。 |
李莹莹 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 李莹莹女士:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学人力资源专业本科毕业。2008年3月至2010年5月,任深圳慧通商务有限公司秘书;2010年5月至2012年3月,任深圳市核达中远通电源技术有限公司销售工程师;2012年3月至2016年1月,任深圳市骏龙电子有限公司销售工程师;2016年1月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司销售工程师、市场销售部副总监、总监、副总经理;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司副总经理、市场销售部总监。 |
陈红升 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-06-01 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 陈红升先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学工商管理专业硕士、哈尔滨工业大学机械工程专业硕士,中级工程师、中级经济师。1995年9月至1997年11月,任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司设备工程师;1997年12月至2001年7月,任厦门霍尼韦尔太古宇航有限公司维修工程师;2002年12月至2007年12月,任联想系统集成(深圳)有限公司工业工程及设施经理;2008年1月至2010年8月,任奥兰若科技(深圳)有限公司工业工程及计划经理;2010年8月至2018年5月,历任广州法雷奥发动机冷却有限公司工业工程经理、运营经理、总经理;2018年6月至今,任深圳威迈斯新能源股份有限公司副总经理、运营总监;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司副总经理、运营总监。 |
韩永杰 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 韩永杰先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学动力工程及工程热物理专业硕士。2007年8月至2019年3月,历任上海汽车集团股份有限公司工程师、系统经理、高级经理;2019年4月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司上海研发中心总监、副总经理;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司副总经理、上海研发中心总监。 |
李荣华 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-12-01 |
---|
职务 | 董事会秘书 财务总监 |
---|
| 李荣华先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学经济学院本科毕业。2014年5月至2017年5月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理;2017年5月至2017年6月,任深圳广田装饰集团股份有限公司集团总账会计;2017年7月至2018年7月,任深圳市人人聚财金融信息服务有限公司税务经理;2018年7月至今,历任深圳威迈斯新能源股份有限公司证券事务代表、财务总监、董事会秘书;现任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事会秘书、财务总监。 |