童茂军 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-10-26 |
---|
职务 | 董事长 董事 总经理 |
---|
| 童茂军先生:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年10月至2001年9月任皆利士多层线路版(中山)有限公司品保部工程师,2001年10月至2009年8月任杜邦(中国)集团有限公司上海分公司高级销售专员,2010年11月至今任苏州天承化工有限公司总经理,2017年11月至今任公司董事长、总经理。 |
刘江波 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-11-01 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 刘江波先生:1964年2月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,博士研究生学历。1991年3月至1993年10月历任Filtran Microcircuits Inc工艺工程师、生产经理,1993年11月至1995年5月在Circuit Graghics Ltd任工艺工程师,1995年6月至1996年2月任Zycon Corporation工艺工程师,1996年3月至1997年6月任Zycon Corporation SDN BHD高级工程师,1997年7月至2003年7月任Atotech Asia Pacific Ltd PTH与电镀产品经理,2003年8月至2009年5月任安美特(中国)化学有限公司表面处理全球技术业务经理,2009年10月至2010年3月任深圳市精诚达电路有限公司顾问,2010年8月至今任天承化工有限公司董事。2010年11月至2017年10月任公司总经理,2017年11月至今担任公司董事,2020年10月至今任公司副总经理。 |
章晓冬 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-11-01 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 章晓冬先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年11月至1995年4月,历任川亿(深圳)电脑有限公司化验员、流程工程师,1995年4月至1996年9月,任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师,1996年9月至2006年3月,历任安美特(广州)有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理,2006年6月至2008年12月,任惠州(大亚湾)华毅电子有限公司总经理。2010年11月至今,任公司研发总监,2017年11月至今,任公司董事。 |
杨振国 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 66 | 任职日期 | 2023-09-21 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 杨振国先生:1958年9月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年4月至1994年5月任华东理工大学讲师、副教授,1994年4月至1995年5月任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家,1995年6月至1996年2月任华东理工大学副教授,1996年3月至1997年6月任德国慕尼黑技术大学客座教授,1997年6月至今,先后任复旦大学副教授、教授。 |
蒋薇薇 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-12-27 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 蒋薇薇女士:1981年3月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年7月至2018年7月,任苏州大学应用技术学院商学院财会系副系主任。2018年7月至今,任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022年11月至今任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事。 |
章小平 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 高中 |
---|
年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-10-26 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 章小平先生:1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2003年9月至2008年3月任惠州大亚湾华毅电子化工有限公司生产主管,2009年10月至2011年11月任惠州市铭涛科技有限公司工程师,2011年11月至今历任公司主管、采购经理、生产负责人,2020年10月至今任公司监事会主席。 |
李晓红 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-10-26 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 李晓红女士:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年7月至2011年9月任山东盛大科技股份有限公司研发部副主任,2011年10月至2013年7月任广东普加福光电科技有限公司研发工程师,2013年8月至2017年2月任千秋能源(上海)有限公司广州研发中心研发工程师,2017年3月至今,任公司研发项目经理,2020年10月至今任公司监事。 |
董进华 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-10-26 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 董进华先生:1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年10月至2005年4月历任苏州金像电子有限公司工程师、课长,2005年4月至2012年2月历任苏州百硕电脑有限公司课长、主任、副理,2012年2月至2015年10月历任苏州金像电子有限公司副理、经理。2015年10月至今历任苏州天承技术经理、高级产品经理、产品副总监,2020年10月至今任公司职工监事。 |
费维 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-09-21 |
---|
职务 | 副总经理 董事会秘书 |
---|
| 费维先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任摩根士丹利证券(中国)有限公司投行部经理、高级经理;光大证券股份有限公司投行部副总裁;江苏迪欧姆股份有限公司董事、副总经理;盟识科技(苏州)有限公司首席运营官;广东天承科技股份有限公司独立董事。2023年9月21日至今,担任公司副总经理。 |
王晓花 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-10-26 |
---|
职务 | 财务负责人 |
---|
| 王晓花女士,董事会秘书、财务负责人,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年12月至2016年10月,历任健和兴科技(苏州)有限公司成本会计、财务组长和财务课长。2016年10月至2020年10月,历任广东天承科技股份有限公司财务主管、财务副经理和财务经理,2019年12月至今,任广州天承电子科技合伙企业(有限合伙)执行合伙人。2020年10月至今,任广东天承科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。 |
苏志钦 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 28 | 任职日期 | 2023-08-14 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 苏志钦,男,1996年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于广东博维创远科技有限公司、深圳市海梁科技有限公司,2022年5月至今担任公司法务专员。 |
邹镕骏 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 27 | 任职日期 | 2023-08-14 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 邹镕骏,男,1997年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司证券事务代表。 |