朱义 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 董事长 董事 总经理 |
---|
| 朱义先生,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:5101021963********,四川大学无线电系本科,复旦大学生物系研究生以及四川大学管理学博士。现为四川百利天恒药业股份有限公司董事长、总经理、首席科学官及核心技术人员。1987年9月至1990年12月,于华西医科大学微生物与免疫学教研室任教;1991年1月至1992年3月,任成都生物医学工程中心四达生化厂厂长;1992年3月至2012年10月,任新博科技董事长;1996年8月至2011年9月,朱义先生成立百利药业并任董事长、总经理;2010年11月至2011年10月,任天恒有限董事长、总经理;2011年11月至今,任四川百利天恒药业股份有限公司董事长、总经理;目前兼任四川百利天恒药业股份有限公司首席科学官及核心技术人员,百利药业董事长,多特生物执行董事、经理,盘古资本执行董事,SystImmune执行董事、总经理。 |
康健 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 康健先生,1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为:5101021968********,硕士学历,高级工程师,现任四川百利天恒药业股份有限公司董事、副总经理。1990年7月至1991年9月,任四川四达生物工程产业开发股份有限公司项目开发人员;1991年9月至1996年3月,任四川四达生物工程产业开发股份有限公司生化制药厂副厂长;1996年3月至2000年10月,任四川欧生制药有限公司主任、品牌部经理;2000年10月至今,历任百利药业生产副厂长兼生技部主任、厂长、质量总监、总经理;2011年11月至今,任四川百利天恒药业股份有限公司董事、副总经理;此外,目前还兼任精西药业、海亚特、天泽药业执行董事、总经理,国瑞药业执行董事、总经理。 |
张苏娅 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 69 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 董事 常务副总经理 财务总监 |
---|
| 张苏娅女士:1955年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司董事、常务副总经理、财务总监。1981年10月至1991年8月,任重庆万县地区粮食局油脂公司财务主管;1991年9月至1994年3月,任四川温江粮食局贸易公司财务科长;1994年4月至2012年10月,历任新博科技财务会计、项目经理、财务经理;1997年7月至今,历任百利药业财务经理、副总经理、董事;2006年8月至2011年10月,历任天恒有限执行董事、常务副总经理;2011年11月至今,任公司董事兼常务副总经理;2012年10月至今,兼任公司财务总监;2014年5月至2024年6月,任四川百利天恒药业股份有限公司董事会秘书。 |
DAVID GUOWEI WANG |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 63 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| DAVID GUOWEI WANG先生,美国国籍。1961年出生,拥有加州理工学院(Caltech)发育生物学博士学位。1998年2月至2000年4月,任BristolMyersSquibb制药研究所药物遗传学主任;2000年5月至2004年9月,任FirstGeneticTrust创始人、执行副总裁;2004年12月至2006年4月,任西门子集团商务发展部部长;2006年4月至2011年7月,任WIHarperGroup董事总经理;2011年8月至今,任OrbiMedAdvisorsLLC合伙人。2019年12月至今,任奥普生物董事。 |
朱海 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-02-19 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 朱海先生:1988年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学天文与空间科学学士学位、美国乔治敦大学数学与统计硕士学位、美国德克萨斯大学休斯顿健康科学中心生物统计学博士学位;2019年6月至2019年8月,任FDA Centerfor Drug Evaluationand Research(CDER)研究员;2019年10月至今,历任公司全资子公司SystImmune临床开发部生物统计学家(Biostatistician)、高级生物统计学家(Senior Biostatistician)、主任生物统计学家(Principal Biostatistician)兼生物测定部门主管(Headof Biometrics)、生物统计部门副总裁(Vice President of Biometrics)兼首席执行官特别助理(Special Assistant to the CEO)。 |
卓识 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-03-25 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 卓识先生,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:5101211984********,美国印第安纳大学生物科学硕士学历,现任四川百利天恒药业股份有限公司董事。2011年6月至2019年7月,历任百利药业研发中心研究员、项目经理、主任、总监,研发中心副总经理;2019年8月至2021年7月,任多特生物总经理;2021年7月至今,任多特生物副总经理;2021年3月至今,兼任四川百利天恒药业股份有限公司董事。 |
肖耿 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-07-08 |
---|
职务 | 独立非执行董事 |
---|
| 肖耿先生:1963年4月出生,中国国籍,香港永久居民,洛杉矶加州大学经济学硕士及博士学位。现任香港中文大学(深圳)高等金融研究院教授及所长,兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务,并兼任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行(中国)有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。 |
杨敏 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 杨敏先生,1971年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为:5101031971********,大专学历,注册会计师,现任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。1991年7月至2001年12月,历任中国电建集团夹江水工机械有限公司财务部会计、社会保险部副主任、财务部主任;2002年1月至2003年7月,任四川中砝会计师事务所有限公司审计二部经理;2003年8月至2005年7月,任四川兴诚信联合会计事务所副所长;2005年8月至今,任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所所长、总所执行合伙人、人力资源与行政管理委员会主任委员、风险管控与技术支持委员会委员。杨敏现担任中国注册会计师协会理事、四川注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、四川注册会计师协会常务理事。 |
李明远 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 70 | 任职日期 | 2020-11-26 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 李明远先生,1954年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为:5101021954********,硕士学历,现任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。1982年12月至2000年8月,历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教,微生物学教研室讲师,副教授、硕士生导师;2000年9月至2019年9月,四川大学华西基础医学与法医学院微生物学教研室教授、博士生导师;2020年11月至今,任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。 |
俞雄 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 63 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 俞雄先生,1961年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为:3101091961********,本科学历。现任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。1984年7月至1997年12月,历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、副研究员、副主任;1997年12月至2001年3月,任上海医药工业研究院化学部主任、党支部书记;1999年3月至2000年3月,兼任上海医药工业研究院院长助理;2001年3月至2013年10月,任上海医药工业研究院副院长;2002年1月至2010年12月,兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员;2010年12月至2013年10月,任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员;2013年10月至2016年8月,历任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事兼党委书记,董事长兼党委书记;2016年10月至今,历任健康元药业集团股份有限公司副总裁、总裁;2016年12月至今,任天津天药药业股份有限公司独立董事;2018年5月至今,任上海华太投资发展有限公司董事;2018年11月至今,任上海方予健康医药科技有限公司董事长;2020年6月至今,任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事;2020年7月至2022年1月,任新领医药技术(深圳)有限公司董事长;2021年8月至今,任健康元药业集团股份有限公司总裁兼董事。现兼任中国药学会制药工程专业委员会名誉主任委员,兼任广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事。 |
汪捷 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-03-06 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 汪捷女士:1980年9月出生,大学专科学历。2002年7月毕业于成都信息工程大学。2003年至2004年5月成都雷迪波尔服饰有限公司任职财务会计。2004年6月至2008年四川天恒药业股份有限公司任职财务会计。2008年至2014年4月四川天恒药业股份有限公司任职财务主管。2014年4月至今拉萨新博药业有限责任公司财务主管。 |
付婷 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-03-06 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 付婷女士:1995年9月出生,本科学历。2018年7月至2019年9月,任成都东祥物业服务有限公司会计员。2019年10月至2020年12月,任成都东方希望企业管理服务有限公司税务员。2021年1月至2021年12月,任四川百利天恒药业股份有限公司税务专员。2022年1月至今,任四川百利天恒药业股份有限公司高级税务专员。 |
刘亮 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-09-17 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 刘亮先生,1980年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为:5101051980********,本科学历,现任四川百利天恒药业股份有限公司监事。2002年7月至2003年9月,任成都锦瑞税务师事务所税务筹划实习助理;2003年10月至2005年10月,任天恒有限财务部会计;2005年11月至今,历任四川百利天恒药业股份有限公司信息技术部专员、销售信息主管;2012年10月起兼任四川百利天恒药业股份有限公司职工代表监事。 |
陈英格 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 33 | 任职日期 | 2024-06-21 |
---|
职务 | 董事会秘书 |
---|
| 陈英格女士:1991年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,伦敦大学学院(UCL)药物设计理学硕士研究生,拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2017年4月至2024年4月,陈英格女士曾先后任职上海君实生物医药科技股份有限公司(01877.HK;688180.SH)证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表。2024年4月加入公司。 |
王承鍏 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-06-21 |
---|
职务 | 公司秘书 |
---|
| 王承鍏先生:于合规、企业管治、公司秘书及审计事宜拥有近十五年经验。彼现任一家外部服务供应商公司管治服务部副总监。王承鍏先生为香港会计师公会会员及香港公司治理公会、英国特许公司治理公会会士,并于英国诺丁汉大学取得金融、会计及管理学士学位。王承鍏先生于香港联合交易所上市的多间公司曾担任公司秘书或联席公司秘书,包括上海康耐特光学科技集团股份有限公司(股份代号:2276,H股公司)、首钢福山资源集团有限公司(股份代号:639)、稻草熊娱乐集团(股份代号:2125)、德琪医药有限公司(股份代号:6996-B,生物科技公司)、诺诚健华医药有限公司(股份代号:9969)、联易融科技集团(股份代号:9959-W同股不同权公司)、康诺亚生物医药科技有限公司(股份代号:2162-B,生物科技公司)、北海康成制药有限公司(股份代号:1228-B,生物科技公司)及瑞尔集团有限公司(股份代号:6639)。 |