闵大勇 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-01-01 |
---|
职务 | 董事长 董事 总经理 |
---|
| 闵大勇先生:1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业,硕士学历,高级工程师。1993年8月至1997年7月,就职于武汉船舶职业技术学院,担任教研室主任职务;2000年6月至2017年7月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任事业部负责人、副总经理、总经理、董事长职务;2008年7月至2017年7月,就职于华工科技产业股份有限公司,历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务;2015年1月至2017年8月,就职于锐科激光,担任监事职务;2009年9月至2017年7月,就职于华日精密,担任董事长职务;2020年6月至今,就职于华日精密,担任董事职务;2017年8月至今,就职于长光华芯,担任董事长、总经理职务。 |
王俊 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-01-01 |
---|
职务 | 董事 常务副总经理 副董事长 |
---|
| 王俊先生:1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于加拿大McMaster大学工程物理方向,博士学历,二级教授。1988年9月至1989年7月,任深圳德达磁技术有限公司工程师;1992年7月至1994年8月,任加拿大国家研究院研究助理;1997年3月至2000年5月,就职于SLIndustries,Inc.,担任外延技部经理;2000年5月至2002年2月,就职Spectra Physics,Inc.,担任外延科学家;2002年2月至2003年6月,就职于LasertelInc.,担任晶体生长部经理;2003年7月至2010年7月,就职于nLIGHT,Inc.,担任技术总监;2010年7月至2014年11月,就职于Mighty Lift,Inc.,担任技术副总;2014年11月至2017年6月,就职于华工科技产业股份有限公司,担任技术总监;2017年8月至今,就职于长光华芯,历任首席技术官、董事、常务副总经理、副董事长。 |
于赢博 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-01-19 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 于赢博先生:1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年-2014年就读于吉林财经大学工商管理专业(本科);2017年-2019年就读于吉林大学会计专业(硕士研究生)。2014年-2015年,任职于长春卓展时代广场百货有限公司人力资源部,从事人力资源管理工作;2019年-至今,任职于长春长光精密仪器集团有限公司国资监管部,从事国资监管与企业股权管理相关工作。主要从事国资监管、企业投融资管理、企业三会、承接成果转移转化等相关工作。 |
陈长军 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 陈长军先生:1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年3月毕业于中国科学院大学研究所院材料学专业,博士学历,教授。2000年7月至2001年8月,就职于沈阳铝镁设计研究院,担任设计员职务;2007年1月至2011年7月,担任武汉科技大学材料与冶金学院副教授职务;2011年8月至今,担任苏州大学机电工程学院教授职务;2015年8月至2016年9月,担任江苏亚太霍夫曼金属打印有限公司技术副总职务;2016年10月至2023年10月,担任江苏亚威创科源激光装备有限公司技术副总职务;2022年4月起到2023年10月,担任华业激光(无锡)技术有限公司技术副总;2023年10月至今,担任江苏金研激光科技(集团)有限公司首席科学家;现担任长光华芯独立董事职务。 |
王则斌 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 64 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 王则斌先生:1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年12月毕业于苏州大学金融学专业,博士学历,教授。1986年7月至2002年9月,就职于苏州大学财经学院,担任教师、支部书记职务;2002年9月至2020年9月,就职于苏州大学商学院,历任系主任、副院长、院长;2020年9月退休。现担任长光华芯独立董事职务。 |
吴世丁 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 吴世丁先生:1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月毕业于中国科学院金属研究所材料物理与化学专业,博士学历,二级研究员。1988年9月至2005年12月,就职于中国科学院金属研究所,历任材料疲劳与断裂研究部研习员、助理研究员、副研究员、副主任、研究员职务;2006年1月至2017年12月,担任中国科学院金属研究所分析测试部主任、研究员职务;2018年1月至2023年2月,担任中国科学院金属研究所分析测试中心技术顾问、研究员职务;2023年3月至今,就职于辽宁材料实验室,担任资产与安全事务部部长;现担任长光华芯独立董事职务。 |
张玉国 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 张玉国先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年12月毕业于吉林大学电子科学与工程专业,硕士学历,项目研究员。1995年9月至2000年2月,就职于133厂,担任工程师职务;2000年2月至2007年7月,就职于吉林北方彩晶数码电子有限公司,担任动力分厂主管职务;2007年7月至2010年12月,就职于阳坤工业管道系统(上海)有限公司,担任工程部经理职务;2011年1月至2012年8月,就职于苏州生物医学工程技术研究所,担任厂务部经理职务;2012年9月至2017年3月,就职于苏州长光华芯光电技术有限公司,担任厂务部经理职务;2017年4月至2020年3月,就职于中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,担任项目研究员、厂务经理职务;2020年4月起,就职于长光华芯,历任厂务部资深经理、保障工程部总监职务,现任长光华芯监事会主席。 |
陆俊明 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-11-06 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 陆俊明先生:1961年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1979年11月至1982年11月,中国人民解放军84595部队服役,担任文书;1982年12月至1992年4月,就职于吴江市七都粮食管理所,担任防化员职务;1992年4月至1994年5月,就职于吴江市华东电缆厂,担任销售科长职务;1994年5月至1996年6月,就职于江苏巨通集团,担任副总经理职务;1996年6月至1998年12月,就职于吴江市恒通电缆有限公司,担任副总经理、销售总经理职务;1998年12月至今,就职于江苏新恒通投资集团有限公司,担任副董事长、常务副总经理职务。 |
谭少阳 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 谭少阳先生:1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2016年1月毕业于中国科学院大学微电子学与固体电子学专业,博士学历,中级工程师。2016年1月起就职于长光华芯,担任研发中心项目研究员;现担任长光华芯监事。 |
潘华东 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-03-01 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 潘华东,男,1981年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年7月毕业于复旦大学工商管理专业,硕士学历。2004年7月至2005年12月于福州高意科技有限公司担任研发工程师;2006年9月至2010年8月于恩耐激光技术(上海)有限公司担任工程经理;2010年8月至2012年8月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理;2012年8月至2013年12月担任苏州长光华芯光电技术股份有限公司高级经理;2014年1月至2015年8月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理;2015年9月至今于长光华芯,历任技术总监、副总经理,现任长光华芯副总经理。 |
吴真林 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 吴真林,男,1983年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业,本科学历。2007年7月至2018年4月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务;2016年1月至2017年4月,就职于江苏华工激光科技有限公司,担任董事兼总经理职务;2018年5月起就职于长光华芯,担任激光系统事业部总经理;现任长光华芯副总经理。 |
刘锋 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-11-05 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 刘锋,男,1977年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于淮安信息职业技术学院计算机及其应用专业,专科学历。1997年3月至2008年4月,就职于昆山仁宝电子科技服份有限公司,担任经理职务;2008年4月至2011年8月,就职于伟创力电脑(苏州)有限公司,担任资深经理职务;2011年8月至2017年12月,就职于明泰电子科技(常熟)有限公司,担任制造处长职务;2017年12月起就职于长光华芯,担任制造总监职务;现任长光华芯副总经理。 |
李晓绕 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-09-13 |
---|
职务 | 董事会秘书 财务总监 |
---|
| 李晓绕先生:1970年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。1996年7月至2010年6月,任蒙城化肥厂会计;2010年7月至2013年6月,任容诚会计师事务所安徽分所审计部经理;2013年8月至2019年5月,任江苏恒立液压股份有限公司财务经理;2019年6月至2022年5月任杭州世锦车业有限公司财务总监;2022年7月至2022年8月任江苏德速智能机械股份有限公司财务总监;2022年9月至2023年2月任常州巨石新能源科技有限公司财务总监;2023年3月至2024年3月任阿迪诺德机械(江苏)有限公司财务总监;2024年9月起就职于长光华芯,担任财务总监兼董事会秘书。 |
杜佳 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 31 | 任职日期 | 2022-04-01 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 杜佳,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,悉尼大学硕士研究生,持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾在宁波银行苏州分行任分行培训生,2021年1月加入苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会办公室。 |