叶蓁蓁 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-12-25 |
---|
职务 | 总裁 董事 董事长 |
---|
| 叶蓁蓁,男,1976年6月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1996年7月至2003年4月,任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编(正处级);2003年4月至2006年7月,任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长;2006年7月,任人民日报社总编室副主任;2014年3月,任人民日报媒体技术股份有限公司总经理;2017年12月,任人民网股份有限公司总裁;2018年1月,任人民网股份有限公司副董事长、总裁;2019年4月至今,任人民网股份有限公司董事长、总裁 |
赵强 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-11-06 |
---|
职务 | 副总裁 总编辑 董事 副董事长 |
---|
| 赵强先生:1975年7月出生,中共党员,中国国籍,博士研究生,高级编辑。2001年7月至2004年5月,任中宣部新闻局干部、主任科员;2004年5月至2014年4月,任求是杂志社编辑、副编审、办公室秘书处处长、外事办公室主任、办公室副主任;2014年4月,任人民日报社新闻协调部主任编辑;2015年2月,任《环球时报》社副总编辑;2019年5月,任人民网股份有限公司副总编辑(分管日常工作);2019年6月,任人民网股份有限公司董事、副总编辑(分管日常工作);2021年9月,任《环球人物》杂志社有限公司法定代表人、董事长、总编辑;2023年11月至今,任人民网股份有限公司副董事长、总编辑兼副总裁。 |
宋丽云 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2010-06-20 |
---|
职务 | 董事 副总裁 |
---|
| 宋丽云,女,1976年7月出生,中共党员,大学本科,主任编辑。1999年11月至2004年6月,任人民日报社网络中心总编室编辑,科技、教育频道主编;2004年6月,任人民网发展有限公司市场拓展部(2009年更名为市场部)主任;2010年8月,任人民网股份有限公司办公室主任;2011年12月,任人民网股份有限公司副总编辑兼办公室主任;2014年5月,任人民网股份有限公司总裁助理、副总编辑兼办公室主任;2016年11月,任人民网股份有限公司副总裁兼办公室主任;2016年12 月起至今,任人民网股份有限公司董事、副总裁。 |
杨义 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-06-06 |
---|
职务 | 副总编辑 董事 |
---|
| 杨义先生:1968年1月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,1997年8月,任人民日报社总编室编辑;2005年10月至2010年9月,任人民日报社总编室要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编;2010年9月,任人民日报社总编室要闻六版编辑室主编;2017年6月,任人民日报社总编室经济新闻版编辑室主编;2022年6月,任人民网股份有限公司副总编辑;2023年2月至今,任人民网股份有限公司董事、副总编辑。 |
潘健 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-01-16 |
---|
职务 | 董事 副总裁 |
---|
| 潘健,男,1975年1月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1999年8月至2004年7月,任人民日报社网络中心干部、外文版编辑二组编辑;2004年7月,任人民日报社网络中心外文编辑部副主任(其间:2005年8月至2006年8月,挂职担任辽宁省本溪市桓仁县委副书记);2007年2月,任人民日报社网络中心教科文体部主任;2009年3月,任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部主任;2010年7月,任人民网股份有限公司要闻部主任;2014年9月,任人民网股份有限公司要闻部(2017 年更名为编辑中心)主任兼人民日报媒体技术股份有限公司副总经理;2018年10月,任人民网股份有限公司副总编辑;2020年1月至今,任人民网股份有限公司董事、副总编辑。 |
孙海峰 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-09-02 |
---|
职务 | 副总编辑 董事 |
---|
| 孙海峰女士:1976年8月出生,中国共产党,中国国籍,硕士学历,1999年7月,任电子工业部标准化研究所干部;2000年1月,任人民日报社网络中心总编室编辑;2004年7月,任人民日报社网络中心总编室副主任;2007年2月,任人民日报社网络中心共产党新闻部主任;2009年3月,任人民日报社网络中心主任助理兼共产党新闻部主任;2010年7月,任人民网股份有限公司共产党新闻部主任;2019年5月,任人民网股份有限公司中国共产党新闻网主任;2020年9月,任人民网股份有限公司副总编辑;2023年2月至今,任人民网股份有限公司董事、副总编辑。 |
吴天红 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-02-01 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 吴天红女士:1967年10月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,1991年7月,任北京市第十二中学教师;1993年2月,任环球文萃报社编辑;1997年2月,任环球时报社编辑;1997年11月,任人民日报社国际部干部;2002年2月,任环球时报社副总编辑;2022年1月至今,任《环球时报》社有限公司总经理;2023年2月至今,任人民网股份有限公司董事 |
孔祥武 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-02-01 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 孔祥武先生:1982年6月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,2007年8月,任人民日报社吉林分社记者;2011年10月,任人民日报社地方部机动采访室记者;2012年12月,任人民日报社地方部机动采访室副主编;2016年12月,任人民日报社地方部机动采访室主编;2023年1月至今,任人民日报社地方部副主任;2023年2月至今,任人民网股份有限公司董事。 |
钱明星 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-02-01 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 钱明星先生:1963年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,1986年8月至2023年5月,北京大学法学院任教。2020年11月至今,任上海创力集团股份有限公司(603012.SH)独立董事;2023年5月至今,任中化国际(控股)股份有限公司(600500.SH)独立董事;2023年2月至今,任人民网股份有限公司独立董事。 |
梅涛 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-02-01 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 梅涛先生:1978年1月出生,中共党员,中国国籍,高级工程师,博士学历,2006年7月,任微软亚洲研究院资深研究员;2018年1月,任京东集团副总裁/探索研究院副院长;2023年3月至今,任北京智象未来科技有限公司创始人兼首席执行官。2012年5月至今,任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师;2023年2月至今,任人民网股份有限公司独立董事。 |
李建伟 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-02-01 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 李建伟先生:1979年3月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,2000年7月,任电子工业出版社编辑;2005年8月,任国信神州教育科技(北京)有限公司副总经理;2007年4月,任工业和信息化部人才交流中心人才开发处处长;2014年11月,任国信蓝桥教育科技股份有限公司董事长;2022年5月至今,任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任;2023年2月至今,任人民网股份有限公司独立董事。 |
李红薇 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-12-30 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 李红薇,女,1962年4月出生,中共党员,经济学博士,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师。1985年7月至1993年3月,任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管;1993年3月,任北京和光国际珠宝有限公司财务总监;1996年7月,任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理;1997年11月至2005年3月,任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理,证券结算部总经理,财务总监;2005年3月至2020年11月,任北京京港地铁有限公司财务总监;2020年12月至2021年11月任港铁技术咨询(北京)有限公司顾问;2021年12月至今任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问,2021年5月至今任神州高铁技术股份有限公司(000008.SZ)独立董事,2021年6月至今任北京能源国际控股有限公司(00686.HK)独立董事。 |
唐维红 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-08-26 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 唐维红,女,1966年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1989年8月至2001年1月,任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长;2001年1月,任人民日报社网络中心采编组组长;2004年6月,任人民日报社网络中心评论部主任;2007年2月,任人民网发展有限公司要闻部主任;2007年11月,任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任;2010年6月至今,任人民网股份有限公司董事、副总裁。 |
张雷生 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-02-01 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 张雷生先生:1978年7月出生,中共党员,中国国籍,高级会计师,硕士学历,2004年8月,任人民日报社行政管理局财务处干部;2004年11月,任人民日报社行政管理局财务处助理会计师;2007年11月,任人民日报社行政管理局财务处会计师;2009年6月,任人民日报社计划财务部经费管理处会计师;2010年7月,任人民日报社计划财务部经费管理处副处长;2011年9月,任人民日报社计划财务部财务会计处副处长;2012年5月,任人民日报社计划财务部财务会计处副处长兼人民日报传媒广告公司财务总监;2014年11月,任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼人民日报传媒广告公司财务总监;2017年1月,任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《国家人文历史》杂志社财务总监;2021年12月,任人民日报社计划财务部办公室主任兼《国家人文历史》杂志社财务总监;2022年5月至今,任人民日报社计划财务部副主任;2023年2月至今,任人民网股份有限公司监事。 |
王晓峰 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 专科 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-01-16 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 王晓峰,男,1976年12月出生,中共党员,大专学历。2003年1月任金报电子音像出版中心编辑,2011年1月任人民网股份有限公司资讯部编辑;2012年4月任人民网股份有限公司资讯部行政主管;2017年9月至今任人民网股份有限公司办公室行政主管;2007年5月至2010年6月任人民日报社网络中心工会委员会委员,2010年6月任人民网股份有限公司工会委员会委员,2011年2月至今任人民网股份有限公司工会委员会副主席、委员。 |
刘红 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-06-30 |
---|
职务 | 董事会秘书 |
---|
| 刘红,女,1969年2月出生,中共党员,文学硕士,高级编辑。1993年8月任人民日报社总编室编辑;2002年8月至2010年7月,任人民日报社网络中心论坛管理组编辑、副组长、论坛管理部主任、社区管理部主任;2010年7月任人民网股份有限公司社区部主任;2013年3月至2017年7月,任人民网股份有限公司教科文体部主任、科教部主任、教科文部主任;2017年7月任人民网股份有限公司办公室主任;2019年8月任人民网股份有限公司总裁办公会成员、办公室主任 |
李春梅 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-11-22 |
---|
职务 | 财务总监 |
---|
| 李春梅女士:1966年3月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。1987年8月,任国家地震局综合观测队会计;1990年8月,任人民日报社计划财务司会计;2002年6月,任人民日报社计划财务部高级会计师;2008年8月,任人民日报社计划财务部财务会计处副处长;2011年9月,任人民日报社计划财务部经费管理处副处长;2012年5月,任人民日报社计划财务部经费管理处副处长兼证券时报有限公司财务总监;2014年11月,任人民日报社出版社总会计师;2017年1月,任人民日报传媒广告有限公司财务总监;2023年11月至今,任人民网股份有限公司财务总监。 |
张欣然 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-12-14 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 张欣然,女,1987年2月出生,管理学硕士。2009年10月,任竺海关监管员;2010年11月至2021年8月,历任泛海控股股份有限公司证券事务高级经理、证券事务副总监;2021年8月至今任职于人民网股份有限公司董事会办公室。 |
任建民 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-07-20 |
---|
职务 | 副总编辑 |
---|
| 任建民,男,1970年9月出生,籍贯安徽萧县,中共党员,博士研究生。1994年8月至2002年12月任人民日报教科文部助理编辑、编辑;2002年12月至2006年1月历任人民日报教科文部科技组副组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长;2006年1月至2006年4月任人民日报社国际部主任编辑;2006年4月至2010年1月任人民日报社驻泰国记者站首席记者;2010年1月至2010年6月任人民日报社国际部主任编辑;2010年6月至2011年1月任人民网美国公司筹备组负责人;2011年1月至今任人民网美国公司总经理。 |