林小河 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-11-22 |
---|
职务 | 董事 董事长 |
---|
| 林小河先生:1969年12月出生,中共党员,中国国籍,工程硕士,高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理、总经理助理,福建省南纸股份有限公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长。曾担任福建省青山纸业股份有限公司总经理。 |
林新利 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-11-22 |
---|
职务 | 董事 副董事长 |
---|
| 林新利先生:1969年7月出生,中共党员,中国国籍,工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股份有限公司总经理秘书,总经理助理、副总经理、常务副总经理,深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长,深圳市恒宝通光电子有限公司董事长。 |
余宗远 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 董事 总经理 |
---|
| 余宗远先生:1971年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大学本科,工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司备料分厂厂长、生产部经理、总经理助理、常务副总经理、工会主席等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾担任福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理。 |
林建平 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 林建平先生:1966年3月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,工程师、经济师。曾任福建省青山纸业股份有限公司企划部经理、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、副总经理,漳州水仙药业股份有限公司董事长等职务。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长,福建省盐务局局长,福建省青山纸业股份有限公司董事。 |
林燕榕 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 林燕榕女士:1975年11月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,经济师、会计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司销售部副经理、供应部经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理,漳州水仙药业股份有限公司董事长。 |
姚顺源 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 姚顺源先生:1970年12月出生,中共党员,中国国籍,大学专科,政工师。曾任福建省轻纺(控股)有限责任公司团委书记、监察室副主任、党群工作部主任、直属机关党委书记,福建省盐业集团有限责任公司纪委书记等职务。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司党委宣传部主任、机关党委书记、职工董事。 |
叶宇 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 叶宇先生:1990年12月出生,中共党员,中国国籍,博士研究生,工程师。曾任福建省轻纺(控股)有限责任公司产权管理部副经理。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司规划发展部副总经理,深圳市恒宝通光电子股份有限公司副总经理。 |
陈亚东 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 陈亚东先生:1969年12月出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学刑法学硕士。曾任重庆市政协委员、重庆市沙坪坝区政协委员、重庆科技学院教授、广东岭南师范学院法政学院教授、兼职律师等。现任绍兴文理学院商学院教授、硕士生导师,浙江省绍兴市政协委员、农业农村委副主任。 |
叶莲 |
---|
性别 | 女 | 学历 | |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-06-24 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 叶莲女士:1973年2月出生,汉族,中国民主建国会会员,无境外永久居留权,厦门大学MBA在读研究生。福建德润会计师事务所有限责任公司副主任会计师,高级会计师,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2012年入选福建省首届管理型会计领军人才,2024年4月入选福建省会计人才库名单。 |
陈礼辉 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-06-24 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 陈礼辉先生:1966年2月出生,民盟盟员,无境外永久居留权,工学博士,二级教授,博士生导师,曾任福建农林大学讲师、副教授、副院长、院长等职务。现任福建农林大学材料工程学院教授、国家林业和草原局重点实验室主任、中国造纸学会副理事长、福建省造纸学会理事长。 |
冯玲 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 冯玲女士:1963年4月出生,汉族,无党派人士,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学金融系博士研究生学历,经济学(金融学)博士学位。1992年9月至今,历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,现任福州大学经济与管理学院教授,博士生导师,金融工程研究所所长,本公司独立董事,腾景科技股份有限公司独立董事,温州民商银行股份有限公司独立董事,安徽晟捷新能源科技股份有限公司独立董事。 |
卓志贤 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 卓志贤先生:1966年3月出生,中共党员,中国国籍,大学专科,会计师、注册会计师。曾任福建省盐业公司总经理助理、副总经理,福建省盐业集团有限责任公司副总经理,福建省盐务局副局长等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司第十届监事会主席,福建省金皇贸易有限责任公司董事长、总经理。 |
曹仕贵 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-11-15 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 曹仕贵先生:1967年9月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,会计师。曾任福建省盐业公司财务处副处长,福建省盐业集团有限责任公司副总经理等职务。现任福建海峡军民融合产业发展有限公司董事长,福建省青山纸业股份有限公司监事。 |
唐敏 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 唐敏先生:1979年9月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,高级会计师。曾任福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部经理助理,福建省轻安工程建设有限公司总经理助理、总会计师等职务。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司资金财务部副总经理。 |
陈媛清 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 陈媛清女士:1977年12月出生,中共党员,中国国籍,大学专科。曾任福建省青山纸业股份有限公司车间团总支部书记、团委干事、党委工作部主任科员、主任助理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司工会副主席、女工委主任、党群党支部副书记。 |
周民煌 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-07-31 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 周民煌先生:1971年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大学专科,助理工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司板纸事业部副经理、销售部经理、国际经营部经理、广州青纸包装材料有限公司经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理,深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长、总经理。 |
梁明富 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-07-02 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 梁明富:男,汉族,1968年3月出生,大学本科学历,工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂计划调度科调度员,福建省青山纸业股份有限公司企划部科员、综合管理办公室主任科员,福建省青州造纸有限责任公司综合管理办公室主任助理、综合管理办公室副主任、供应销售部经理,福建省青山纸业股份有限公司市场部经理、国际经营部经理、销售部经理、总经理助理,。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理、福建青铙山新材料有限公司董事长、广州青纸包装材料有限公司董事长。 |
潘其星 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-11-22 |
---|
职务 | 董事会秘书 |
---|
| 潘其星:男,1971年4月出生,大学本科学历,1993年8月参加工作,历任福建省沙县青纸中学教师,福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、总经理助理兼证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、法务部经理,深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席,漳州水仙药业股份有限公司监事会主席,深圳市龙岗闽环实业有限公司监事会主席。 |
余建明 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-01-15 |
---|
职务 | 财务总监 |
---|
| 余建明:男,汉族,1973年8月出生,大学本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处会计,福建省南纸股份有限公司财务部会计、财务部副经理、审计部经理、副总会计师,福建福维股份有限公司总会计师,福煤(邵武)煤业有限公司副总经理、总会计师,兴业证券股份有限公司南平分公司机构部项目经理,福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部副经理。 |
徐慧镕 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 26 | 任职日期 | 2023-04-11 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 徐慧镕:女,1998年1月出生,中共党员,硕士研究生。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理。 |
程欣 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-07-02 |
---|
职务 | 总工程师 |
---|
| 程欣:男,汉族,1972年9月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教员、福建省青山纸业股份有限公司化学分厂造纸工艺技术员、化学分厂厂长助理、碱回收一厂副厂长、生产部副经理、碱回收一厂厂长、碱回收二厂厂长、技术检测中心主任、副总工程师。现任福建省青山纸业股份有限公司总工程师。 |