周劲松 |
---|
性别 | 男 | 学历 | |
---|
年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-07-18 |
---|
职务 | 董事长 董事 总经理 |
---|
| 周劲松,男,中国国籍,出生于1972年8月,无境外永久居留权。1990年起涉足风味休闲食品行业,劲仔食品集团股份有限公司创始人,现任公司董事长、总经理。兼任中国食品工业协会豆制品专业委员会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、湖南省休闲食品行业协会执行会长、岳阳市工商联副主席。曾荣获全国食品工业科技创新领军人物、中国特色风味食品制作技艺传承人、食品工业营养健康行动核心领导者、湖南十大创业型诚信企业家、岳阳市产业领军人才、岳阳市科学技术二等奖、岳阳市道德模范、杰出岳商等荣誉。 |
丰文姬 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 36 | 任职日期 | 2018-07-18 |
---|
职务 | 副总经理 董事会秘书 董事 |
---|
| 丰文姬,女,中国国籍,出生于1988年10月,无境外永久居留权,经济学学士。2012年8月至2014年6月历任克明面业股份有限公司证券事务主管、证券事务代表,2014年6月起担任劲仔食品副总经理、董事会秘书,2019年1月至今,担任劲仔食品董事、副总经理、董事会秘书。 |
刘特元 |
---|
性别 | 男 | 学历 | |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-07-18 |
---|
职务 | 副总经理 董事 |
---|
| 刘特元,男,中国国籍,出生于1976年12月,无境外永久居留权。2004年至2009年任漯河市平平食品有限责任公司副总经理,2010年至2012年任湖南省俏嘴巴食品有限公司总经理,2014年4月起担任劲仔食品董事,2017年1月至今,担任劲仔食品董事、副总经理。曾荣获全国食品工业科技创新杰出人才等荣誉。 |
沈清武 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-09-13 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 沈清武先生:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。2010年9月至2015年2月任教于西北农林科技大学,2015年3月至今任教于湖南农业大学食品科学技术学院,教授,博士生导师,曾任湖南农业大学食品科学技术学院副院长,现任湖南农业大学食品科学技术学院院长。主要从事畜产品加工与营养方面的教学、科研和社会服务工作,曾主持或参与国家自然科学基金、“973”、国家重点研发计划、湖南省科技重大专项、湖南省重点研发计划等项目10余项。在Food Chemistry,Journal of Agricultural and Food Chemistry,Meat Science等杂志发表论文100余篇,参与出版著作5部,获湖南省科技进步二等奖1项、中国商业联合会科技进步一等奖1项,授权国家发明专利4项。 |
陈嘉瑶 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-09-13 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 陈嘉瑶女士:1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年6月至2014年5月长沙市天心公安分局作为巡防人员管理人员,2015年7月至2022年2月系湖南汗青律师事务所律师,2022年3月至7月任湖南金厚律师事务所律师,2022年8月至今任湖南云天律师事务所律师,2021年9月至今,担任劲仔食品独立董事。 |
陈慧敏 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-09-13 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 陈慧敏女士:1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士。2013年8月至2014年9月系工商银行电子银行中心职员,2014年9月至2015年1月系工商银行北京分行新街口支行职员,2015年2月至今,系民生金融租赁股份有限公司业务经理,2021年10月至2022年10月任清大创新(厦门)投资管理有限公司副总经理,2021年9月至今,担任劲仔食品独立董事。 |
周浪波 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-09-13 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 周浪波先生:1971年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士、管理学博士,注册会计师。1993年-1998年任教于长沙工业高等专科学校,1998-至今,任中南大学商学院副教授,中南大学商学院高层管理教育(EDP)中心主任。现兼任上市公司深桑达实业股份有限公司、郴电国际股份有限公司、非公众公司湖南邵东农村商业银行股份有限公司、财信证券独立董事。主持和参与大中型企业集团战略、管理和财务咨询课题50余项。 |
林锐新 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-09-13 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 林锐新先生:1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年至2016年就职于湖南日报报业集团任记者;2016年至2017年就职于湖南腾湘科技有限公司任记者;2017年至2018年就职于深圳前海华人金融控股集团有限公司任媒介主管;2018年至2020年就职于长沙远大住宅工业集团股份有限公司任品推经理;2020年至今就职于劲仔食品集团股份有限公司任高级公共事务经理。2021年9月至今担任公司监事。 |
罗维 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 35 | 任职日期 | 2019-01-21 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 罗维先生:1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014年7月至2016年3月任上海睿立股权投资基金管理有限公司投资经理,2016年3月至2018年3月任北京和德创新信息科技有限公司咨询师,2018年3月至2021年12月任佳沃集团有限公司投资副总监;2022年1月至2024年5月任佳沃创新(北京)私募基金管理有限公司投资总监;2024年5月至今任大河佳沃(重庆)企业管理有限公司投资副总裁。2019年1月至今,担任劲仔食品监事。 |
李拓 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-03-20 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 李拓女士:1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2017年至2018年就职于深圳市豪恩科技集团股份有限公司任审计员。2019年至今历任劲仔食品集团股份有限公司审计员、审计主管,现任公司审计主管。 |
苏彻辉 |
---|
性别 | 女 | 学历 | |
---|
年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-07-18 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 苏彻辉,女,中国国籍,出生于1977年8月,无境外永久居留权。2009年5月至2010年7月任岳阳市天正门窗幕墙装饰工程有限公司财务经理,2010年8月至2016年12月历任华文有限财务负责人、副总经理。2017年1月至今,担任华文食品股份有限公司副总经理。 |
康厚峰 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-07-18 |
---|
职务 | 副总经理 财务总监 |
---|
| 康厚峰,男,中国国籍,出生于1982年4月,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师、湖南省会计领军人才。2007年3月至2015年9月历任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计员、高级审计员、经理、高级经理,2015年10月至2016年12月任雪天盐业集团股份有限公司财务部副部长、会计机构负责人。2017年1月至今,担任公司副总经理、财务总监。 |
刘周丽 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-09-16 |
---|
职务 | 内部审计负责人 |
---|
| 刘周丽,女,中国国籍,出生于1989年1月,无境外永久居留权,本科学历。曾先后就职于深圳立信大华会计师事务所及博士眼镜连锁股份有限公司;现任公司审计部经理、内部审计负责人。 |
涂卓 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-09-16 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 涂卓,男,中国国籍,出生于1989年5月,无境外永久居留权,管理学学士。2011年7月至2013年10月曾任三一集团有限公司(北京)物流营运主管,2013年11月至2014年6月曾任中交兴路供应链管理有限公司运营主管,2014年7月至今,担任公司证券事务代表。 |